ymddiriedolwyr SECRET WORLD WILDLIFE RESCUE
Rhif yr elusen: 1097119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Hockey | Cadeirydd | 04 May 2023 |
|
|
||||
Hilary Loveday Bloor | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher James Pawson | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Dr Dominic Simon Markham Phillips | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Wendy Jane Goodwin | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Chris Stenlake | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.