ymddiriedolwyr THE PINEWOODS CONSERVATION GROUP
Rhif yr elusen: 1097890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL HIND | Cadeirydd | 24 November 2013 |
|
|
||||
Charlotte Fox | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
LYNDON JOHN WALLACE | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
MICHAEL FOX | Ymddiriedolwr | 21 March 2020 |
|
|
||||
LUCY MARY HIND | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
CAROLINE BRYCE | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
||||
CAROLYN ROTHWELL | Ymddiriedolwr | 16 July 2014 |
|
|||||
IAIN GORDON LEEDS WARD-CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTINE MARY WARD-CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.