Hanes ariannol HAWRIDGE & CHOLESBURY C OF E SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1097263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (244 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £48.78k £27.28k £17.06k £42.64k £45.08k
Cyfanswm gwariant £35.01k £25.03k £10.19k £38.97k £16.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A