ymddiriedolwyr Making Space For Crafts Ltd
Rhif yr elusen: 1108387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas John Wood | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Desmond John Webb | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Alison Molloy | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Dr Tara Angela Goddard | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Samantha Claire Dewar-English | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Katherine Ann Spresser | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Loucia Manopoulou | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.