Hanes ariannol SOUTH HYLTON COMMUNITY PROJECT

Rhif yr elusen: 1097068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.62k £42.60k £30.94k £21.91k £38.04k
Cyfanswm gwariant £48.92k £79.21k £61.88k £62.88k £58.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £750 £8.42k £6.10k