Ymddiriedolwyr SOUTH HYLTON COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1097068

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Mills | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Pauline Bell | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Joyce Walton | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Laura Ward | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Kathleen Carr | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|||||
Nina Hewlett | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Marie Bamborough | Ymddiriedolwr | 04 January 2016 |
|
|
||||
CLAIRE BURGESS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.