Hanes ariannol SWIMBRIDGE PARKLANDS

Rhif yr elusen: 1096684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £1.63k £2.23k £14.88k £16.32k
Cyfanswm gwariant £5 £5.37k £3.15k £3.28k £540
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.61k N/A