FRIENDS OF HOLY TRINITY GOODRAMGATE, YORK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We finance ways of making visits to Holy Trinity Church, Goodramgate, York (under control of Churches Conservation Trust) more pleasurable.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Caerefrog
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
- 11 Medi 2024: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.52k | £2.19k | £1.87k | £1.70k | £1.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.30k | £3.23k | £4.14k | £2.15k | £822 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Chwefror 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Chwefror 2023 | 379 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 OCTOBER 2002. as amended on 10 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO ASSIST IN THE CARE OF THE CHURCH OF HOLY TRINITY GOODRAMGATE, IN THE CITY AND COUNTY OF YORK IN THE INTERESTS OF THE CITIZENS OF YORK OF THE NATION AND OF THE CHURCH OF ENGLAND IN ORDER TO RESPECT ITS UNIQUE FORM AS A CHRISTIAN BUILDING OF SUCH HISTORIC AND ARCHAEOLOGICAL INTEREST AND ARCHITECTURAL QUALITY AS IT OUGHT TO BE PRESERVED ("THE OBJECTS").RCHYARD.
Maes buddion
YORK.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window