SIGNPOST YOUNG PEOPLE'S ADVICE AND INFORMATION CENTRE LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
offers advice, information and councelling to young people aged sixteen to twenty five, particulary areas of housing welfare reights and health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SIGNPOST YOUNG PEOPLE'S ADVICE AND INFORMATION CENTRE LTD (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £299.35k | £192.96k | £203.30k | £102.30k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £320.54k | £184.53k | £186.73k | £122.56k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 30 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 16 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 16 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 28 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 22 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 22 Rhagfyr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 FEBRUARY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 13 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY TO ESTABLISH AND ADMINISTER FOR THE YOUNG PEOPLE OF WYTHENSHAWE AN ADVICE AND INFORMATION CENTRE FOR THE CHARITABLE PURPOSES OF RELIEVING POVERTY AND DISTRESS, ADVANCING EDUCATION AND PROVIDING RESOURCES AND FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE AIM OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID PEOPLE.
Maes buddion
WYTHENSHAWE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window