SMILE (PRESTON) (SELF MOTIVATION IN LASTING ENDORPHINS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are Self-Help Support Group for Chronic Pain Sufferers and work closely with the Pain Management Clinic at Royal Preston Hospital (RPH). SMILE stands for Self-Motivation in Lasting Endorphins and we ensure that Self Motivation is given a helping hand by having a weekly physiotherapy approved gentle exercise session followed by relaxation both proven methods for helping chronic pain sufferers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Castle | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Mandy Fletcher | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Judith Fawbert | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Barbara Threlfall | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Libby Anderson | Ymddiriedolwr | 06 January 2016 |
|
|
||||
Ann Skellorn | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||
Pat Livingstone | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||
JOHN DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.23k | £0 | £3.39k | £12.81k | £9.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.25k | £1.50k | £4.34k | £14.55k | £12.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 JULY 2002 AS AMENDED 25 JUNE 2003
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE THE SICKNESS OF PERSONS WHO ARE SUFFERING FROM CHRONIC PAIN AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THOSE WHO HAVE PREVIOUSLY ATTENDED PRESTON PAIN MANAGEMENT PROGRAMME, BY CARRYING OUT SUCH CHARITABLE PURPOSES AS WILL RELIEVE THEIR CONDITIONS OF NEED 2. TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE PRESTON PAIN MANAGEMENT PROGRAMME
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
81 GREENFIELD WAY
INGOL
PRESTON
PR2 3GG
- Ffôn:
- 07784994763
- E-bost:
- ADMIN@SMILEPRESTON.CO.UK
- Gwefan:
-
WWW.SMILEPRESTON.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window