CLEVELAND YOUTH CLUB FOR THE SIGHT IMPAIRED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE RUN A YOUTH CLUB FOR BLIND AND SIGHT IMPAIRED CHILDREN AND YOUNG ADULTS. WE MEET EVERY FRIDAY EVENING WHERE THE CHILDREN AND YOUNG ADULTS CAN SOCIALISE WE ALSO TAKE THEN FOR DAYS OUT AND HOLIDAYS. WE HAVE OUR OWN MINI BUS WHICH COLLECTS THE CHILDREN AND YOUNG ADULTS FROM THEIR HOMES AND RETURNS THEM, THE MINI BUS IS ALSO USED TO TAKE THE YOUNG ADULTS AND CHILDREN FOR DAYS OUT AND HOLIDAYS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Thomas | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
M/S Barbara Stainthorpe | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS STEVIE CHANTELLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £537 | £0 | £306 | £1.16k | £1.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.47k | £845 | £2.30k | £2.31k | £2.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 FEBRUARY 2003 AS AMENDED 16 MAY 2003
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF YOUNG PERSONS UP TO THE AGE OF 18 WHO ARE VISUALLY IMPAIRED OR BLIND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF HOLIDAYS, SOCIAL WELFARE OR RECREATIONAL FACILITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GABLES WHARTON COTTAGES
MARGROVE ROAD
MARGROVE PARK
MR GUISBOROUGH
NORTH YORKSHIRE
TS12 3BU
- Ffôn:
- 01287653953
- E-bost:
- cathythomas56@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window