Ymddiriedolwyr YORK OLDER PEOPLES' ASSEMBLY

Rhif yr elusen: 1101018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANNETTE WEBSTER Ymddiriedolwr 21 October 2024
Dim ar gofnod
David John Laverick Ymddiriedolwr 17 October 2022
Dim ar gofnod
Maureen Elisabeth Wilson Ymddiriedolwr 10 January 2022
Dim ar gofnod
Professor Dianne Marie Willcocks Ymddiriedolwr 18 October 2021
Dim ar gofnod
Maureen O'Hare Ymddiriedolwr 16 November 2020
Dim ar gofnod
Shirley Reed Ymddiriedolwr 07 October 2019
Dim ar gofnod
JAMES CANNON Ymddiriedolwr 26 October 2016
Dim ar gofnod
Thomas Baird Clarkson McGuffog MBE Ymddiriedolwr 26 October 2016
Dim ar gofnod