RAMSEY ABBEY WALLED KITCHEN GARDEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restoration and maintenance of a Victorian Walled Kitchen Garden
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 04 Awst 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER VANE PERCY | Cadeirydd |
|
||||||||
Philip Whaites | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|||||||
Esmond Edwards | Ymddiriedolwr | 12 January 2018 |
|
|||||||
Mark Wilkinson | Ymddiriedolwr | 12 January 2018 |
|
|||||||
Dr JANE SILLS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.96k | £7.97k | £11.47k | £15.25k | £23.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.75k | £7.41k | £13.33k | £15.65k | £14.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Mawrth 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Mawrth 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
THE PRIMARY AIM IS THE PRESERVATION, RESTORATION, MAINTENANCE, RENOVATION, ENHANCEMENT, ENRICHMENT, REGENERATION AND DEVELOPMENT AS NECESSARY OR ADVISABLE OF THE WALLED KITCHEN GARDEN, ITS GRADE II LISTED WALLS, ARCHES AND FEATURES OF HISTORICAL OR ARCHITECTURAL INTEREST LOCATED IN THE GROUNDS OF RAMSEY ABBEY SCHOOL. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG THE GENERAL PUBLIC IN THE HISTORICAL AND ARCHITECTURAL VALUE OF THE WALLED GARDEN AND IN THE DEVELOPMENT OF HORTICULTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE WILLOWS
RAMSEY ROAD
RAMSEY FORTY FOOT
RAMSEY
HUNTINGDON
PE26 2XN
- Ffôn:
- 07973380827
- E-bost:
- walledgardenramsey@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window