EASTERN OASIS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide freshly cooked curry lunches twice weekly Users are elders in Croydon & surrounding area who like Asian type food. We befriend clients in house & by phone,provide hot meals & some home service when people are unwell or returned from in hospital. We give care & help members fight isolation, loneliness & depression.Many social activities LB of Croydon and others providing funding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Croydon
Llywodraethu
- 11 Awst 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Alice Debenham | Ymddiriedolwr | 20 September 2015 |
|
|
||||
Renee winifred Ann Swinton | Ymddiriedolwr | 16 January 2015 |
|
|
||||
MRS B ADDISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR B D HOWSDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR C D'SILVA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR S K DARR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.48k | £5.40k | £8.44k | £12.21k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.54k | £851 | £1.49k | £9.31k | £889 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.70k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Mehefin 2024 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 DECEMBER 2002 AS AMENDED 8 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF ELDERLY PERSONS WHO ARE LIVING IN THE BOROUGH OF CROYDON AND SURROUNDING AREAS AND OF PERSONS WHO ARE CARING FOR THEM AND ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES, AND IN PARTICULAR, BUT NOT AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING:- 1. TO PROVIDE MEALS FOR SUCH PERSONS; 2. TO ALLEVIATE THE LONELINESS AND ISOLATION OF SUCH PERSONS BY PROVIDING DAY CARE, A BEFRIENDING SERVICE, AND CULTURAL, SOCIAL AND RECREATIONAL FACILITIES; 3. TO PROVIDE INFORMATION, ADVICE, AND SUPPORT FOR SUCH PERSONS, THEIR FAMILIES OR CARERS; 4. TO PROVIDE RESPITE CARE TO RELIEVE THE FAMILIES AND CARERS OF ELDERLY PERSONS, AND BY SO DOING IMPROVE THE QUALITY OF LIFE FOR THE ELDERLY PERSONS AND FOR THEIR CARERS; 5. TO CARRY OUT RESEARCH INTO THE NEEDS OF ELDERLY PERSONS, THEIR FAMILIES AND CARERS, IN PARTICULAR THE NEEDS OF ETHNIC MINORITY ELDERS, AND TO DEVELOP SERVICES TO MEET THESE NEEDS.
Maes buddion
BOROUGH OF CROYDON AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
71 WOODCOTE GROVE ROAD
COULSDON
CR5 2AL
- Ffôn:
- 02086832996
- E-bost:
- shkdarr@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window