Hanes ariannol SPECIAL BOAT SERVICE ASSOCIATION (SBSA)
Rhif yr elusen: 1105052
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £1.70m | £2.34m | £1.60m | £3.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.24m | £1.32m | £1.46m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £405.77k | £436.94k | £826.23k | £123.61k | £2.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.37m | £1.10m | £1.38m | £1.33m | £1.29m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £82.35k | £160.42k | £120.74k | £142.57k | £180.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £12.94k | £6.28k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £131.21k | £0 | £0 | £260 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £567.60k | £694.69k | £719.65k | £796.68k | £953.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £660.90k | £612.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.12k | £26.84k | £46.89k | £29.35k | £6.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.