Hanes ariannol SOUTHWARK TIGERS RUGBY CLUB

Rhif yr elusen: 1107439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.06k £39.05k £44.41k £38.22k £35.84k
Cyfanswm gwariant £16.75k £25.12k £49.12k £52.52k £35.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.29k £8.67k N/A N/A