Hanes ariannol QUEENS CRESCENT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1096655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £1.17m | £1.42m | £1.31m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.06m | £1.05m | £1.10m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £254.00k | £170.00k | £157.78k | £100.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £254.00k | £170.00k | £115.44k | £182.31k | £195.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £460.28k | £581.95k | £596.91k | £30.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £611.80k | £712.94k | £837.52k | £708.59k | £946.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £458.05k | £0 | £0 | £0 | £407.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £517 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £60.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £836.87k | £762.75k | £733.56k | £739.30k | £852.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £229.49k | £281.37k | £299.74k | £353.64k | £343.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.12k | £0 | £0 | £0 | £27.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £12.76k | £14.95k | £5.46k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.