Hanes ariannol MOSSLEY HILL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1098349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £73.77k £63.77k £67.80k £64.89k £64.22k
Cyfanswm gwariant £54.83k £55.42k £62.40k £65.39k £68.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £60.10k N/A N/A N/A N/A