Hanes ariannol BALFOUR INFANT SCHOOL ASSOCIATION (ROCHESTER, KENT)

Rhif yr elusen: 1098622
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £6.09k £5.86k £6.09k £6.92k £6.17k
Cyfanswm gwariant £6.68k £5.54k £5.96k £6.80k £1.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A