ROMA SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We realise the Roma Support Group's aims and objectives by the following activities: A) Advice and advocacy for young people, their families and older Roma; B) Health projects; C) Education support project; D) Sport inclusion project; E) Art and culture development projects; F) Roma culture workshops; G) Roma training schemes; H) Policy and information.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £88,991 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mai 2004: Cofrestrwyd
- RSG (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROZA KOTOWICZ | Cadeirydd |
|
|
|||||
Bernadetta Hodczak | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Adrian Glowacki | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Danuta Solecka | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Michael Tarnoky | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
Dragica Felja | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
Robert Czibi | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
SHARON ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
||||
ANTHEA WORMINGTON | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR THOMAS ACTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAELA JAROSINSKA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CORNEL REZMIVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER NORTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £352.27k | £495.44k | £381.50k | £432.21k | £414.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £351.77k | £346.90k | £387.52k | £406.86k | £465.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £48.31k | £54.21k | £37.48k | £56.72k | £88.99k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 JAN 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 APR 2004 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF FREE ADVICE AND ASSISTANCE TO ROMA PEOPLE AND OTHER PERSONS WHO, FOR REASONS OF POVERTY WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO OBTAIN SUCH ADVICE. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THOSE ROMA AND OTHER PERSONS IN NEED THEREOF AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM TO ADAPT WITHIN A NEW COMMUNITY. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT ROMA ARTS, CULTURE AND HISTORY. 4. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE MANOR PARK, UPTON PARK AND WHITE CITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 23610
LONDON
E7 0XB
- Ffôn:
- 07949089778
- E-bost:
- info@romasupportgroup.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window