Hanes ariannol SOLIHULL CANOE CLUB

Rhif yr elusen: 1097797
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.47k £20.99k £6.52k £11.93k £13.70k
Cyfanswm gwariant £5.87k £5.56k £7.10k £9.54k £8.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £9.67k N/A N/A N/A