Hanes ariannol THE CHARITY OF JAMIESON-BYSTOCK

Rhif yr elusen: 1101845
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.36k £22.56k £23.28k £23.76k £23.94k
Cyfanswm gwariant £19.50k £18.51k £34.20k £27.50k £21.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A