Hanes ariannol APPLEDORE PRIMARY SCHOOL PARENTS TEACHERS FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1096906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 10/07/2020 10/07/2021 10/07/2022 10/07/2023 10/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.57k £0 £0 £8.67k £6.19k
Cyfanswm gwariant £5.21k £1.26k £167 £760 £5.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A