Hanes ariannol SWANSEA CHILDREN'S THERAPY CENTRE SUPPORT GROUP

Rhif yr elusen: 1099314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.63k £3.50k £0 £247 £86
Cyfanswm gwariant £928 £4.49k £338 £794 £813
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A