Hanes ariannol TARGET TUBERCULOSIS
Rhif yr elusen: 1098752
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £664.58k | £748.81k | £881.62k | £972.14k | £722.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £659.82k | £682.64k | £680.27k | £983.76k | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £623.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £652.57k | £739.66k | £875.73k | £966.44k | £718.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.01k | £9.15k | £5.89k | £4.53k | £4.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.17k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.72k | £0 | £500 | £40.99k | £140 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.62k | £581.22k | £575.90k | £843.28k | £914.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.83k | £13.80k | £15.46k | £23.55k | £21.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £392.30k | £415.07k | £388.98k | £633.74k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.