ARABIC SPEAKING WOMEN'S ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide: support, advice, advocacy/referrals, - emotional and social relief for users who are in condition of need (hardship and distress -practical assistance (filling forms/passports, writing letters/C Vs and comm with GPs, Tel companies, Gas, Elec, Banks. For social inclusion, we organise one trip / year paid by members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 03 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAILA MAHMOUD IMBABI ISMAIL BSC MSC | Cadeirydd |
|
|
|||||
Khadija Ferras | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
Hadia Girshab | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
NOURAH RASHID | Ymddiriedolwr | 28 January 2012 |
|
|
||||
SAMIRA ABDELKAFI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIHAM ABI-NADIR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FATIMA QOUDIHA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10k | £930 | £930 | £380 | £90 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.18k | £2.35k | £2.21k | £1.49k | £168 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1187 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1187 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ebrill 2021 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 JULY 2001 AS AMENDED 3 AUGUST 2003.
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF REFUGEES SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST IN THEIR REHABILITATION WITHIN A NEW COMMUNITY 2) TO PROVIDE RELIEF FOR REFUGEES AND THEIR DEPENDANTS LIVING IN WALTHAM FOREST AND THE SURROUNDING AREAS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS 3) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS 4) TO PROMOTE INDIVIDUAL AND FAMILY HEALTH AND WELL BEING THROUGH PROVISION OF EMOTIONAL AND SOCIAL SUPPORT AND HEALTH AWARENESS' SEMINARS 5) THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES
Maes buddion
WALTHAM FOREST AND THE SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Diana Road
Walthamstow
LONDON
E17 5LE
- Ffôn:
- 07957540115
- E-bost:
- aswawfb@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window