SEVERNDROOG CASTLE BUILDING PRESERVATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the education of the public by preserving for the benefit of the people of the London Borough of Greenwich and of the nation the historical, architectural and constructional heritage that may exist in the building known as Severndroog Castle and its environs, it being of particular historical, architectural or constructional interest
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,203 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Greenwich
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Joseph Nickson | Cadeirydd | 02 May 2024 |
|
|
||||
Rebecca Roberts | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Samuel Catterall-Young | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Dario Cracco | Ymddiriedolwr | 06 November 2024 |
|
|
||||
Yasmin Bennaim Kuska | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Joshua Alfred Myat | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
David Wilkinson | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Rania Abdul Rahman Hafez | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Jonathan Anthony Goode | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|||||
Emma Sweeney | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Winsall | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
MARY THERESE BRIGHT | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.51k | £91.17k | £46.41k | £42.07k | £137.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.34k | £67.26k | £51.03k | £65.27k | £139.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.00k | £33.35k | £4.48k | £2.06k | £4.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Awst 2024 | 187 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Awst 2024 | 187 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 JANUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PRESERVING FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE LONDON BOROUGH OF GREENWICH AND OF THE NATION THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE THAT MAY EXIST IN THE BUILDING KNOWN AS SEVERNDROOG CASTLE AND ITS ENVIRONS, IT BEING OF PARTICULAR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST.
Maes buddion
THE LONDON BOROUGH OF GREENWICH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Severndroog Castle
Shooter's Hill
London
SE18 3RT
- Ffôn:
- 0742910400
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window