ymddiriedolwyr LONDON COMMUNITY NETWORK
Rhif yr elusen: 1114909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Jeremy Haldane Bracchitta Corbyn | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Heather Jayne Whitbread | Ymddiriedolwr | 27 May 2024 |
|
|
||||
Marion Varley | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Dr Kathryn Ann Matthews Lovering | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Derek Richard Hickman | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.