ymddiriedolwyr AGE CONCERN NORTH NORFOLK
Rhif yr elusen: 1097115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally-Ann McCracken | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Susan Rosser | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Christopher Harvey Bingham | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Amy Louise Franklin | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Glyn Davies | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
MARK DANSON-HATCHER | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.