Jepun Indonesia in UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Jepun Appeal fundraise in the UK to help children in need in Indonesia. This year we distributed our funds to Darul Aitam orphanage on Java, TK Buntu Tawan in Toraja Central Celebes, and to Solidaritas Perempuan Anging Mamiri who worked in Palu Central Celebes post the devastating Palu earth quake and tsunami. All three organisations are known as small grassroot charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Westminster
- Kensington And Chelsea
- Swydd Hertford
- Indonesia
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
- JEPUN BALI APPEAL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYA MOURANI FAIRRIE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Conny Irawati Hesse | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
MINETTE BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AMALIA MAYAWATI BARTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/10/2019 | 25/10/2020 | 25/10/2021 | 25/10/2022 | 25/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £406 | £1.19k | £0 | £0 | £1.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £396 | £1.26k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2020 | 11 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2019 | 10 Medi 2020 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25 NOVEMBER 2002 as amended on 20 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SUPPORT FOR THE MAINTENANCE AND ADVANCEMENT OF SCHOOL EDUCATION FOR CHILDREN IN NEED IN BALI, INDONESIA, WHOSE PARENT OR PARENTS OR GUARDIAN ARE, FOR REASONS OF POVERTY, UNABLE TO PAY FOR THE CONTINUATION OF EDUCATION UP TO THE COMPLETION OF SENIOR HIGH SCHOOL LEVEL IN THE INDONESIAN SYSTEM, GIVING PRIMARY PREFERENCE TO THE BENEFICIARIES DESCRIBED BELOW: [BENEFICIARIES - (1) TO GIVE PRIMARY PREFERENCE TO THE CHILDREN OF THE VICTIMS OF THE BALI BOMB TRAGEDY IN INDONESIA ON 12 OCTOBER 2002 WHOSE PARENTS WERE EITHER KILLED OR SEVERELY WOUNDED AS A DIRECT RESULT OF THE BOMB AND TO GIVE SECONDARY PREFERENCE, TO THE EXTENT THE TRUSTEES CAN AFFORD, TO THOSE INDONESIAN CHILDREN IN NEED OF FINANCIAL SUPPORT TO ENABLE THEM TO CONTINUE THEIR EDUCATION, WHERE THEIR CONTINUED SCHOOLING IS CURTAILED AS A RESULT OF THE PRIMARY WAGE EARNER OF THEIR HOUSEHOLD BEING UNABLE TO WORK OF ILL HEALTH OR SEVERE ECONOMIC MISFORTUNE AS A DIRECT OR INDIRECT RESULT OF THE BALI BOMB TRAGEDY]
Maes buddion
BALI, INDONESIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 ASTWOOD MEWS
LONDON
SW7 4DE
- Ffôn:
- 02072440777
- E-bost:
- jepunappeal@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window