Hanes ariannol THE KING'S SCHOOL WORCESTER
Rhif yr elusen: 1098236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.86m | £16.77m | £16.59m | £18.19m | £20.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.61m | £16.93m | £16.66m | £18.01m | £19.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £86.00k | N/A | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £178.00k | £152.00k | £229.00k | £300.00k | £316.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £210.00k | £147.00k | £82.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.43m | £16.02m | £16.11m | £17.64m | £19.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.00k | £26.00k | £9.00k | £16.00k | £146.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £420.00k | £157.00k | £234.00k | £260.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.17m | £16.58m | £16.39m | £17.64m | £19.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £435.00k | £357.00k | £271.00k | £374.00k | £513.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.00k | £29.00k | £19.00k | £18.00k | £21.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.