ACE DEBT AND POVERTY ACTION LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in aspects of money management.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
- 02 Medi 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.99k | £14.54k | £4.05k | £875 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.02k | £9.87k | £4.71k | £13.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 28 Awst 2008 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | 10 Medi 2008 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 25 Mehefin 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | 09 Mehefin 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | 15 Medi 2006 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2004 | 19 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2004 | 19 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 4 SEPTEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ASPECTS OF MONEY MANAGEMENT AND DEBT REDUCTION AND IN PARTICULAR MATTERS PERTAINING TO CREDIT UNIONS AND THEIR POTENTIAL ROLE IN RELIEVING POVERTY, AND TO IDENTIFY AND DELIVER PRACTICAL INITIATIVES TO TRY TO RELIEVE DEBT AND/OR POVERTY; AND (2) TO PROVIDE EDUCATION AND TRAINING TO THE PUBLIC IN THE KNOWLEDGE AND SKILLS PERTINENT TO THE ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF CREDIT UNIONS TO RELIEVE POVERTY AMONGST COMMUNITIES IN AREAS WHICH ARE IN SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION WHICH ARE IN NEED OF SUCH RELIEF.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window