THE JOHN HAMPDEN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
4 newsletters were published in 2023. 7 talks were delivered to other organisations. 2 articles by members were published by other organisations. The Society was represented at the BLHN conference and the launch of the BCWM database. Membership increased from 93 to 98. The 2024 AGM was held at Broughton Castle, Oxon. The strategic plan and a risk register were reviewed and updated.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Georgina Rogers | Cadeirydd | 16 May 2021 |
|
|
||||
Richard John Howell | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Peter Ralph Linnaeus Osborne | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Philip Broomfield | Ymddiriedolwr | 09 April 2016 |
|
|
||||
SAM HEARN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anthea Doris Coles | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.97k | £1.50k | £1.72k | £2.44k | £2.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75k | £1.05k | £927 | £2.69k | £1.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 APRIL 2003 AS AMENDED 21 JUNE 2003
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CHARACTER AND ACHIEVEMENTS OF THE GREAT SEVENTEENTH CENTURY PARLIAMENTARIAN, JOHN HAMPDEN, THE PATRIOT (1594-1643) 2. TO PROVIDE A LIBRARY AND ARCHIVE OF MATERIALS FOR RESEARCH INTO THE LIFE AND WORKS OF JOHN HAMPDEN, FOR THE PUBLIC BENEFIT 3 TO PRESERVE, CONSERVE AND ERECT MONUMENTS, AND TO PRESERVE AND CONSERVE ARTEFACTS, ASSOCIATED WITH JOHN HAMPDEN, FOR THE PUBLIC BENEFIT
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
134 Park Road
Chiswick
LONDON
W4 3HP
- Ffôn:
- 07833 376222
- E-bost:
- thetreasurer@johnhampden.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window