Hanes ariannol HEADWAY DEVON

Rhif yr elusen: 1097870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £596.33k £653.71k £480.32k £509.16k £680.44k
Cyfanswm gwariant £690.16k £676.28k £629.27k £605.08k £498.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £97.01k £500.23k £150.59k £370.16k £319.10k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £30.71k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £50.77k £83.23k N/A £55.85k £30.75k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £16.94k £0 N/A £9.24k £7.34k
Incwm - Weithgareddau elusennol £528.21k £509.04k N/A £443.47k £396.41k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £414 £0 N/A £598 £5.81k
Incwm - Arall £0 £61.26k N/A £0 £240.14k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 £12.52k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £686.55k £395.09k N/A £597.38k £488.93k
Gwariant - Ar godi arian £3.44k £18.95k N/A £7.70k £9.59k
Gwariant - Llywodraethu £0 £1.88k N/A £213 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall £180 £262.24k N/A £0 £0