Hanes ariannol THE LONDON CARLBACH SHUL TRUST

Rhif yr elusen: 1098107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £129.26k £74.03k £82.48k £40.41k £9.60k
Cyfanswm gwariant £131.53k £73.96k £76.09k £56.08k £26.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A