STEPS TO WORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Training, personal development and employment creation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£23,098,737
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £7.32m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £8.38k | |
Arall | £15.77m |
Cyfanswm gwariant:
£24,123,184
Codi arian | £14.57m | |
Weithgareddau elusennol | £9.56m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,409,789 o 1 gontract(au) llywodraeth a £5,329 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £14.57m | |
Gwariant elusennol | £9.56m |
Pobl

119 Gweithwyr
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dudley
- Sandwell
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 30 Hydref 2003: Cofrestrwyd
- STEPS TO WORK (WALSALL) LTD (Enw gwaith)
- STEPS TO WORK (WALSALL) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Deakin | Cadeirydd | 14 November 2018 |
|
|
||||
Dr Richard William Fallon | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Lakhbir Singh | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.78m | £15.08m | £14.37m | £17.03m | £23.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.29m | £15.36m | £14.04m | £16.07m | £24.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £14.41m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £186.65k | £5.33k | £5.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.99m | £13.45m | £11.90m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.79m | £1.63m | £2.28m | £4.82m | £7.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.85k | £2.38k | £615 | £130 | £8.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £12.20m | £15.77m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.58m | £2.54m | £2.50m | £4.81m | £9.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.71m | £12.82m | £11.53m | £11.26m | £14.57m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £22.55k | £16.62k | £141.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £97.76k | £73.80k | £55.15k | £100.90k | £58.98k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £1 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.67m | £1.65m | £3.69m | £5.23m | £3.98m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.42m | -£1.96m | -£3.58m | -£2.46m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.03m | £321.41k | £1.86m | £2.40m | £1.81m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 100 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 100 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 MARCH 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 19 SEPTEMBER 2002, 28 AUGUST 2003 AND 17 OCTOBER 2003 as amended on 16 Jul 2020 as amended on 01 Sep 2020 as amended on 28 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
1.1 The Objects of the Charity are for the public benefit: 1.1.1 the promotion and advancement of education and training in such ways as the Trustees think fit, including by: (a) the assistance of unemployed persons to more easily find and enter into employment; (b) the advancement of those who are in employment through the continued development of their individual capabilities, competencies and skills; (c) assisting with preparation for entry into any occupation, trade or profession; (d) the provision of advice, support, financial assistance, coaching, vocational training and re-training, in order to assist the public in obtaining relevant skills or training as will fit them for employment. 1.2 Throughout the Articles, 'charitable' means charitable in accordance with the law of England and Wales provided that it will not include any purpose which is not charitable in accordance with section 7 of the Charities and Trustee Investment (Scotland) Act 2005. For the avoidance of doubt, the system of law governing the Articles of the Charity is the law of England and Wales. 1.3 This provision may be amended by special resolution but only with the prior written consent of the Commission.
Maes buddion
WITHIN THE METROPOLITAN BOROUGH OF WALSALL AND ALL ADJACENT AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
139-144 Lichfield Street
WALSALL
West Midlands
WS1 1SE
- Ffôn:
- 01922627555
- E-bost:
- enquiries@stepstowork.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window