Hanes ariannol NUFFIELD COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1137506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.74m | £12.08m | £11.89m | £46.50m | £13.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.94m | £12.16m | £12.81m | £49.26m | £16.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.00k | £51.00k | £50.00k | £23.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £552.00k | £270.00k | £357.00k | £405.00k | £272.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £32.37m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £1.81m | £1.39m | £1.84m | £2.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £539.00k | £268.00k | £354.00k | £392.00k | £270.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.76m | £10.09m | £10.45m | £12.27m | £11.79m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £176.00k | £51.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.69m | £9.10m | £9.26m | £13.33m | £12.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.25m | £3.05m | £3.55m | £35.72m | £4.29m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.00k | £19.00k | £19.00k | £23.00k | £28.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.99m | £2.83m | £3.31m | £3.07m | £4.00m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £208.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.