Hanes ariannol FRIENDS OF THE TREES

Rhif yr elusen: 1100861
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Cyfanswm Incwm Gros £257 £1.95k £1.55k £1.20k £460
Cyfanswm gwariant £592 £186 £383 £1.63k £178
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A