HEADWAY SOMERSET

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The rehabilitation of persons who have suffered brain injuries and who reside in the area covered by the Somerset Health Authority
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £128,503 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 08 Mai 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN PETTINGELL | Cadeirydd | 01 November 2011 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Kevin Mellor | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Dr Rachel Louise Cole | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Timothy Alan Jones | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Lee Robert Hart | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Ian Topping | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
ALYSON NORMAN | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
Gloria Clark | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
CLAIRE STONEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.71k | £359.01k | £271.48k | £310.95k | £293.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £356.68k | £307.32k | £301.98k | £315.99k | £333.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £100.04k | £110.35k | £95.00k | £128.50k | £128.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Tachwedd 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Tachwedd 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 17TH MARCH 2003 AS AMENDED 17 MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
THE REHABILITATION OF PERSONS WHO HAVE SUFFERED BRAIN INJURIES AND WHO RESIDE IN THE COUNTY OF SOMERSET BY THE PROVISION OF SUCH SERVICES AND FACILITIES AS ARE REQUIRED FROM TIME TO TIME BY SUCH PERSONS
Maes buddion
SOMERSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Floor
Victoria House
Victoria Street
Taunton
Somerset
TA1 3FA
- Ffôn:
- 01823618519
- E-bost:
- liz@headwaysomerset.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window