Ymddiriedolwyr HEADWAY SOMERSET
Rhif yr elusen: 1097407

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN PETTINGELL | Cadeirydd | 01 November 2011 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Kevin Mellor | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Dr Rachel Louise Cole | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Timothy Alan Jones | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Lee Robert Hart | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Ian Topping | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
ALYSON NORMAN | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
Gloria Clark | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
CLAIRE STONEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.