ymddiriedolwyr CATHOLIC TRUST FOR ENGLAND AND WALES
Rhif yr elusen: 1097482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT REVD PETER BRIGNALL BISHOP | Cadeirydd | 05 July 2017 |
|
|
||||||||||||
Rt Rev Tom Williams | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||||||||||
Carol LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|||||||||||||
HENRIETTA TAMSIN EASTWOOD | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|||||||||||||
Cathy Corcoran | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||||||||||
Sarah Kilmartin | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||||||||||
Lyn Murray | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||||||
Most Reverend Mark O'Toole | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||||||
The Most Reverend Bernard Longley | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||||||
Most Reverend Malcolm McMahon | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||||||||||
JOHN GIBBS | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|||||||||||||
KEES KEMPENAAR | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.