CONCERNED FOR MENTAL HEALTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ORGANIZE DELIVERY OF CARE THROUGH COMMUNITY BASED AND HOSPITAL BASED PSYCHIATRIC SERVICES. HIRE AND TRAIN MENTAL HEALTH PROFESSIONALS TO RUN THESE PROGRAMS. CHANGE PHILOSOPHY OF CARE FOR MENTAL ILLNESS BY OFFERING & INITIATING SERVICES AND SUPPORTING/AUGMENTING ONGOING PROGRAMS. (THEN FOLLOW WITH WHATS ON THE ENTRY FOR CHARITY ON WEBSITE THANK YOU)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ealing
- India
- Pakistan
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GHAZALA AFZAL | Cadeirydd |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.06k | £17.57k | £29.31k | £120 | £120 | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.77k | £34.77k | £16.04k | £9.98k | £7.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ebrill 2024 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2022 | 326 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 MARCH 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 6 JUNE 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF PERSONS WITH MENTAL HEALTH DIFFICULTIES AND THEIR CARERS AND FAMILIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH EDUCATION AND BY THE PROVISION OF REHABILITATION AND FREE MEDICINES FOR COMMUNITIES IN INDIA, PAKISTAN AND NEPAL
Maes buddion
INDIA, PAKISTAN AND NEPAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 REDINGTON ROAD
LONDON
NW3 7RB
- Ffôn:
- 07973298047
- E-bost:
- info@concernformentalhealth.org
- Gwefan:
-
WWW.CONCERNFORMENTALHEATH.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window