GREAT LAKES OUTREACH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GLO works in partnership with local organisations in Central Africa (Burundi), to help people, providing financial, logistical and advisory assistance. Main focus is evangelism and discipleship through churches and schools, printing and teaching materials, fighting AIDS, street children and orphans, and encouraging an informed dialogue between different ethnic and religious groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,348,360
Roddion a chymynroddion | £1.33m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £10.18k | |
Buddsoddiadau | £5.59k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,244,129
Codi arian | £4.80k | |
Weithgareddau elusennol | £1.24m | |
Arall | £345 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.15k | |
Gwariant elusennol | £1.24m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £104.23k |
Pobl

10 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bwrwndi
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL ANTHONY SMITH | Cadeirydd | 25 September 2013 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Wilmot | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|||||
Luke Daniel Johnson | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Justin David Hill | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
CHARLOTTE HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 25 September 2013 |
|
|
||||
GAVIN EDWARD OLIVER HOWARD | Ymddiriedolwr | 25 September 2013 |
|
|||||
STEPHEN RONALD WHITE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.67m | £1.51m | £1.62m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.73m | £1.78m | £1.61m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19m | £1.66m | £1.50m | £1.61m | £1.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.05k | £0 | £0 | £0 | £10.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £8.21k | £7.84k | £9.88k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.31k | £2.31k | £1.78k | £1.06k | £5.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.73m | £1.78m | £1.60m | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.36k | £4.61k | £2.71k | £4.55k | £4.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.59k | £9.52k | £9.76k | £14.53k | £13.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £792.51k | £1.44m | £1.49m | £1.28m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £345 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £22.90k | £756 | £451 | £3.46k | £46.05k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £84.89k | £35.87k | £28.09k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £848.88k | £732.07k | £492.51k | £520.43k | £607.16k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £21.81k | £29.40k | £18.48k | £8.81k | £12.28k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 MARCH 2003 as amended on 20 Jul 2022 as amended on 28 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
3.1 The charitable purposes of the Charity are: (a) to advance the Christian faith in Burundi and in such other parts of the world as the Trustees of the Charity may from time to time think fit and to fulfil such other purposes which are exclusively charitable according to the law of England and Wales and are connected with the charitable work of the Charity; (b) to relieve persons who are in conditions of need or hardship or who are aged or sick and to relieve the distress caused thereby in the said location and in such other parts of the world as the trustees may from time to time think fit; (c) to advance education in accordance with Christian principles by such means as the Trustees may consider appropriate including by means of establishing and operating any educational establishment or establishments in the said location and in such other parts of the United Kingdom or the world as the Trustees may from time to time think fit.
Maes buddion
BURUNDI AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE DIRECTORS DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GREAT LAKES OUTREACH
1ST FLOOR TOWER HOUSE
LATIMER PARK
LATIMER
CHESHAM
HP5 1TU
- Ffôn:
- 01494766731
- E-bost:
- info@greatlakesoutreach.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window