Hanes ariannol LEGACY NETWORK

Rhif yr elusen: 1097368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £466.59k £422.10k £581.52k £636.30k £812.50k
Cyfanswm gwariant £584.67k £489.50k £526.05k £698.53k £842.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £249 £27.91k £35.43k £7.02k £1.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £542.18k £576.46k £686.90k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £115.36k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £37.29k £55.53k £1.00k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £2.04k £4.32k £9.24k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £526.05k £698.53k £842.93k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £33.25k £0 £30.05k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £16.49k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0