ymddiriedolwyr THE GUNMAKERS' COMPANY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1100227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Hayward Neale Horne | Cadeirydd | 26 February 2019 |
|
|
||||
Francis Pearce | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Professor David J Williams OBE | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Peter Gerard Hiscocks | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Daryl Greatrex | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Adam Graham Anthony | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
JASON HENRY STUART DALLEY | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|||||
Lord Harry Frederick Alan Lawson Burnham | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
David Michael Newman | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Richard Hefford-Hobbs | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
||||
EDWARD PETER KING | Ymddiriedolwr | 07 January 2013 |
|
|
||||
JOHN BROWNING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.