Hanes ariannol LEV TOV LTD

Rhif yr elusen: 1098226
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £42.42k £97.92k £1.87k £48.45k £6.72k
Cyfanswm gwariant £31.03k £131.93k £28.29k £660 £480
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A