Hanes ariannol HABERDASHERS' CHARITIES INVESTMENT POOL
Rhif yr elusen: 1097691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.76m | £1.52m | £1.26m | £21.82m | £2.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.96m | £6.59m | £4.00m | £4.90m | £10.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.75m | £1.32m | £1.26m | £21.82m | £2.42m | |
|
Incwm - Arall | £9.00k | £196.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.59m | £6.41m | £3.61m | £4.58m | £9.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £366.00k | £179.00k | £396.00k | £320.00k | £117.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.00k | £37 | £42.00k | £38.00k | £47.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £237.00k | £179.00k | £396.00k | £320.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.