Hanes ariannol PROACTIVE COMMUNITY ENDEAVOURS

Rhif yr elusen: 1098285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £57.35k £108.93k £65.70k £114.48k £108.98k
Cyfanswm gwariant £75.24k £78.49k £91.27k £97.21k £118.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.59k £40.29k £17.55k N/A £3.76k