Hanes ariannol NEW HORIZONS COMMUNITY ENTERPRISE
Rhif yr elusen: 1098036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £763.23k | £719.88k | £1.01m | £1.24m | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £709.99k | £742.29k | £832.77k | £1.02m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £737.98k | £688.25k | £931.94k | £873.05k | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.94k | £26.45k | £22.80k | £28.46k | £50.44k | |
|
Incwm - Arall | £324 | £5.19k | £53.60k | £336.34k | £39.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £698.73k | £730.43k | £821.01k | £999.62k | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.27k | £11.85k | £11.75k | £15.40k | £23.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £91.35k | £96.21k | £98.55k | £94.79k | £97.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.27k | £11.85k | £11.75k | £15.40k | £23.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.