Hanes ariannol SALTISFORD CHURCH

Rhif yr elusen: 1098153
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £354.64k £348.36k £369.50k £201.01k £199.25k
Cyfanswm gwariant £128.54k £125.77k £253.48k £171.97k £162.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A